क्रमांक संख्या | प्राचार्य का नाम | कब से | कब तक |
---|---|---|---|
1 | श्रीमती एन.बालोदी (प्रभारी ) | 07.03.2014 | 31.03.2014 |
2 | श्री ए . के. उपाध्याय (प्रभारी ) | 31.03.2014 | 17.06.2014 |
3 | श्री राजीव रतन शुक्ला | 17.06.2014 | 17.06.2016 |
4 | श्री बाल कृष्णा (प्रभारी ) | 22.06.2016 | 25.11.2016 |
5 | श्री राजीव झंजरिया | 25.11.2016 | 26.09.2019 |
6 | श्री हीरा सिंह जीना (प्रभारी ) | 27.09.2019 | 08.12.2019 |
7 | श्री कुंडल सिंह डिगारी | 09.12.2019 | Till Date |